Постановление Губернатора Ставропольского края от 11.04.2024 N 161
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2024 г. N 161
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 561
"О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 октября 2015 г. N 561 "О градостроительном совете при Губернаторе Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 28 ноября 2017 г. N 611, от 23 января 2020 г. N 31, от 21 августа 2020 г. N 355, от 14 июня 2022 г. N 230 и от 24 июня 2023 г. N 306) следующие изменения:
1.1. В Положении о градостроительном совете при Губернаторе Ставропольского края:
1.1.1. В пункте 1 слова "органов исполнительной власти Ставропольского края (далее - органы исполнительной власти)" заменить словами "исполнительных органов Ставропольского края (далее - исполнительные органы)".
1.1.2. В пункте 3:
1.1.2.1. В подпункте "1" слова "обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти" заменить словами "обеспечение взаимодействия исполнительных органов".
1.1.2.2. В подпункте "3" слова "органам исполнительной власти" заменить словами "исполнительным органам".
1.2. Состав градостроительного совета при Губернаторе Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 14 июня 2022 г. N 230 "О внесении изменения в состав градостроительного совета при Губернаторе Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 октября 2015 г. N 561";
от 24 июня 2023 г. N 306 "О внесении изменений в состав градостроительного совета при Губернаторе Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 октября 2015 г. N 561".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утвержден
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 16 октября 2015 г. N 561
(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского края
от 11 апреля 2024 г. N 161)
СОСТАВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Губернатор Ставропольского края, председатель совета |
ХЛОПЯНОВ Андрей Георгиевич | первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края, заместитель председателя совета |
САВЧЕНКО Валерий Анатольевич | исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставропольского края, заместитель председателя совета |
МИХАЙЛОВА Наталья Владимировна | начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, секретарь совета |
Члены совета: | |
АНИКЕЕВА Нина Ивановна | Глава Труновского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
БАБИЧЕВ Павел Васильевич | временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
БАКУЛИН Евгений Евгеньевич | глава города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию) |
БЕЗМЕНОВ Олег Сергеевич | глава Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
БОБРЫШЕВА Нина Анатольевна | глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
БОНДАРЕНКО Николай Николаевич | глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
БОРДИЯН Владимир Борисович | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
ВИНОКУРОВА Наталия Васильевна | заместитель начальника по административно-правовой работе автономного учреждения Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" |
ВОРОШИЛОВ Дмитрий Юрьевич | Глава города Пятигорска (по согласованию) |
ГУЛЬТЯЕВ Сергей Викторович | Глава Советского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ДЖАФАРОВ Роман Шамильевич | заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края - главный архитектор |
ЕФИМОВ Геннадий Викторович | глава Туркменского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович | Глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ИВАНОВ Андрей Николаевич | глава Левокумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ИЛЬИН Артем Юрьевич | заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края |
ИШКОВ Константин Алексеевич | Глава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
КЛЕВЦОВ Алексей Павлович | глава Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
КЛИМОВ Денис Анатольевич | глава Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
КОБЗЕВА Елена Нурбиевна | глава города Лермонтова (по согласованию) |
КОВАЛЕВ Иван Иванович | министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края |
КОВРЫГА Роман Анатольевич | министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края |
КОЛТУНОВ Эдуард Александрович | Глава Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
КОНЕВА Анна Владимировна | начальник управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия |
КОНКИНА Наталья Викторовна | глава Петровского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
КРУТНИКОВ Владимир Владимирович | Глава города-курорта Ессентуки (по согласованию) |
ЛИТВИНОВ Юрий Витальевич | министр здравоохранения Ставропольского края |
ЛИХАЧЕВА Татьяна Ивановна | министр культуры Ставропольского края |
ЛОБАНОВ Сергей Викторович | Глава Степновского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
МАЛУШКО Александр Дмитриевич | министр Ставропольского края по национальной политике и делам казачества |
МАМОНТОВА Елена Викторовна | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |
МЕЛИКОВ Михаил Иосифович | депутат Думы Ставропольского края, член комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию) |
МИНЕНКОВ Михаил Анатольевич | глава города Невинномысска Ставропольского края (по согласованию) |
МОИСЕЕВ Евгений Иванович | Глава города-курорта Кисловодска (по согласованию) |
МОСКВИТИН Сергей Сергеевич | заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию) |
НЕБЕССКИЙ Николай Викторович | заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края |
НОВОПАШИН Николай Олегович | глава Кировского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ПАЛАГУТА Алексей Иванович | глава Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ПОЛЮБИН Денис Владимирович | министр экономического развития Ставропольского края |
РЯБИКИН Александр Владимирович | министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
САВЧЕНКО Сергей Владимирович | Глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
СЕМЕНЯК Борис Викторович | министр физической культуры и спорта Ставропольского края |
СЕРГИЕНКО Вячеслав Станиславович | глава Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
СЕРОВ Игорь Владимирович | глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
СМАГИНА Мария Викторовна | министр образования Ставропольского края |
СОКУРЕНКО Дмитрий Николаевич | глава Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ТЕНЬКОВ Александр Иванович | Глава Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ТОЛБАТОВ Андрей Владимирович | министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края |
УЛЬЯНЧЕНКО Иван Иванович | глава города Ставрополя (по согласованию) |
ФИЛИЧКИН Сергей Леонидович | глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ФОРОСТЯНОВ Владимир Васильевич | Глава Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ШЕЙКИНА Вера Николаевна | глава Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |
ЩЕКИН Александр Викторович | глава Александровского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию) |